Hanes ariannol EYESSEE LIMITED
Rhif yr elusen: 1103057
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.15k | £49.15k | £2.74k | £24.28k | £34.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.07k | £48.56k | £12.51k | £20.88k | £33.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.