ymddiriedolwyr TREFTADAETH LLANDRE HERITAGE
Rhif yr elusen: 1106079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penri James | Cadeirydd | 28 April 2016 |
|
|
||||
Philip Thomas | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Susan Fielding | Ymddiriedolwr | 03 February 2016 |
|
|
||||
JEAN JONES | Ymddiriedolwr | 19 June 2013 |
|
|
||||
GERAINT SION WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
||||
Dr ROGER JOHN HAGGAR BEM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GWYNFRYN EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN PHILIP IBBOTSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DR ELIZABETH HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR PETER MIDMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.