Hanes ariannol TRAFFORD CARERS CENTRE

Rhif yr elusen: 1102075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £576.05k £634.36k £782.53k £582.38k £736.83k
Cyfanswm gwariant £644.52k £607.66k £667.48k £647.50k £651.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £390.00k £390.00k £444.00k £444.00k £425.30k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £65.66k £147.50k £221.84k £77.28k £196.88k
Incwm o roddion a chymynroddion £66.36k £101.62k £291.40k £164.02k £307.02k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £115.88k £139.12k £47.11k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £393.36k £393.54k £444.00k £417.61k £425.30k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £73 £17 £755 £4.51k
Incwm - Arall £452 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £534.81k £531.13k £491.87k £633.96k £651.89k
Gwariant - Ar godi arian £109.70k £76.53k £175.61k £13.54k £0
Gwariant - Llywodraethu £9.38k £12.59k £7.59k £9.55k £10.95k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0