ymddiriedolwyr THE PATER HALL COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1105080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margret Hart | Cadeirydd | 11 October 2023 |
|
|
||||
Jane Phillips | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|||||
PAUL ASTON-JONES | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
CLAIRE FRANCIS | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
MAUREEN BOWEN | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
WENDY O' DRISCOLL | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
STEVEN O'CONNOR | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Meg Burrell | Ymddiriedolwr | 18 December 2014 |
|
|
||||
MRS PAM GEORGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PATRICIA THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DON ESMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.