Hanes ariannol THE DANCERS' STUDIO TRUST
Rhif yr elusen: 1099800
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 30/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.83k | £87.80k | £71.06k | £73.13k | £90.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.59k | £95.72k | £94.24k | £97.10k | £164.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.