Hanes ariannol HOME-START KIRKLEES
Rhif yr elusen: 1099770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £310.64k | £364.31k | £484.32k | £550.94k | £611.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £301.64k | £355.55k | £383.67k | £450.52k | £582.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £297.10k | £333.45k | £377.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £38.47k | £13.26k | £31.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £7.08k | £5.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £533.15k | £604.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £77 | £798 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £10.63k | £1.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £416.06k | £582.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £34.46k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £7.05k | £6.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.