Hanes ariannol THE LIGHT OF THE WORLD TRUST

Rhif yr elusen: 1099246
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £430 £750 £290 £880 £480
Cyfanswm gwariant £3.74k £4.71k £5.65k £3.64k £5.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A