CHILDREN FOR CHRIST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FUND RAISING BY APPEALS TO SUPPORT WORK OF SPECIFIC RELATED CHILDREN'S CHARITY OPERATING IN ROMANIA. COORDINATING TEAMS OF VOLUNTEERS VISITING THE RELATED CHARITY IN ROMANIA TO UNDERTAKE MAINTENANCE AND OTHER PROJECT WORK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Rwmania
Llywodraethu
- 04 Medi 2003: Cofrestrwyd
- COPII PENTRU CRISTOS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John McHardy | Cadeirydd | 12 March 2016 |
|
|
||||
David Ferries | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Ali Mansefield | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Philip Mansfield | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|||||
VALERIE WHITE | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.49k | £17.31k | £37.30k | £18.37k | £28.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.85k | £19.39k | £36.85k | £16.34k | £18.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 5 AUGUST 2003.
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE RELIGIOUS EDUCATION OF CHILDREN (AND, IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, CHILDREN IN ROMANIA) IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINE AND PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN FAITH, INCLUDING BY MEANS OF SUNDAY SCHOOLS AND BIBLE CLUBS AND OTHERWISE; B) TO ADVANCE EDUCATION (INCLUDING THE SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF CHILDREN (AND, IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, CHILDREN IN ROMANIA); C) TO RELIEVE CHILDREN (AND, IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, CHILDREN IN ROMANIA) WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR WHO ARE SUFFERING FROM ILLNESS, DISEASE OR DISABILITY; AND D) TO ADVANCE SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF CHILDREN (AND, IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, CHILDREN IN ROMANIA) AS THE TRUSTEES SHALL SEE FIT.
Maes buddion
IN PARTICULAR, ROMANIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Watermead Road
PORTSMOUTH
PO6 1LL
- Ffôn:
- 02392439667
- E-bost:
- cfc.white@ntlworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window