Hanes ariannol CIDA FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1099275
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Cyfanswm Incwm Gros £148.44k £377.84k £12.88k £5.92k £7.87k
Cyfanswm gwariant £249.15k £307.60k £78.98k £45.74k £48.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A