Hanes ariannol Future Men

Rhif yr elusen: 1102451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.00m £1.37m £1.12m £1.18m £1.42m
Cyfanswm gwariant £957.99k £1.01m £1.20m £1.10m £1.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £64.44k £151.61k £161.35k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £252.79k £363.10k £315.65k £211.15k £618.92k
Incwm o roddion a chymynroddion £233.59k £341.78k £96.10k £149.77k £156.58k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £350 £4.07k
Incwm - Weithgareddau elusennol £767.37k £1.03m £1.02m £1.03m £1.24m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £1.96k £14.97k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £942.86k £993.61k £1.17m £1.06m £1.31m
Gwariant - Ar godi arian £15.13k £14.06k £23.98k £36.62k £34.42k
Gwariant - Llywodraethu £4.93k £4.91k £10.75k £20.18k £80.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0