Hanes ariannol ARUN AND CHICHESTER CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1099640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £612.38k £1.05m £2.04m £4.01m £5.74m
Cyfanswm gwariant £593.46k £975.20k £1.90m £3.80m £5.10m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £345.32k £611.39k £1.39m £3.43m £3.43m
Incwm o roddion a chymynroddion £10.57k £2.59k £2.10k £4.03k £3.02k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £10.33k £9.37k £13.57k £17.20k £12.34k
Incwm - Weithgareddau elusennol £589.93k £1.04m £2.03m £3.99m £5.69m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.55k £967 £585 £2.86k £24.74k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £17.95k £7.05k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £589.83k £975.20k £1.90m £3.80m £5.10m
Gwariant - Ar godi arian £3.63k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £7.08k £0 £7.33k £11.99k £15.09k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0