Hanes ariannol CVS SOUTH GLOUCESTERSHIRE

Rhif yr elusen: 1099702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £252.74k £272.70k £259.51k £311.10k £290.09k
Cyfanswm gwariant £246.86k £236.71k £244.80k £242.42k £246.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £154.50k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £170.45k £176.03k £194.19k £106.00k £60.00k