Ymddiriedolwyr CVS SOUTH GLOUCESTERSHIRE

Rhif yr elusen: 1099702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jay Gregg-Harris Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Ian Dibble Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Beth Hendry Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Susan Parsons Ymddiriedolwr 26 September 2019
Dim ar gofnod
BERKELEY Spencer WILDE Ymddiriedolwr 22 September 2017
Dim ar gofnod
Jamie Gill Ymddiriedolwr 23 September 2016
Dim ar gofnod
MARK CRUTCHLEY Ymddiriedolwr 23 September 2016
Dim ar gofnod
Deborah Gee Ymddiriedolwr 25 September 2015
Dim ar gofnod