ymddiriedolwyr LYDFORD ON FOSSE PARISH HALL
Rhif yr elusen: 1099268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN JAMESON | Cadeirydd | 31 July 2018 |
|
|
||||
Victoria Ann Osborne | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Judith Bridges | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||
Caroline Seehra | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
Anne Fleming | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
Neil Mitchell | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
NORMAN PURCELL BSC | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|||||
LINDA ANNE FOOTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON JOSEPH WYNN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.