Hanes ariannol FARNBOROUGH & COVE WAR MEMORIAL HOSPITAL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1108054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £775.26k | £670.45k | £485.03k | £821 | £354 | |
|
Cyfanswm gwariant | £827.89k | £793.60k | £662.51k | £7.62k | £12.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £102.57k | £102.57k | £188.42k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £112.00k | £108.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.80k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £639.26k | £534.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.21k | £5.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £22.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £823.03k | £788.97k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.86k | £4.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.