MIDWAY F.C.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of football within the local community for people of all levels of ability, age, background or ethnicity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 28 Mai 2004: Cofrestrwyd
- M.F.C (Enw gwaith)
- MIDWAY F.C. JUNIORS (Enw gwaith)
- MIDWAY F.C. LADIES (Enw gwaith)
- MIDWAY FOOTBALL CLUB (Enw gwaith)
- MIDWAY JUNIORS F.C. (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daren Trotter | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
James Baillie | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Kara McFarlane | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
IAN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 11/06/2023 | 18/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.60k | £10.90k | £8.02k | £11.47k | £19.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.20k | £8.84k | £5.34k | £8.44k | £19.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Mehefin 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Mehefin 2023 | 19 Mehefin 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Ionawr 2023 | 262 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 17 Ionawr 2023 | 627 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 DECEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR PLAYING FOOTBALL
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Saltersford Farm Cottages
Measham Road
Acresford
SWADLINCOTE
Derbyshire
DE12 8AH
- Ffôn:
- 07799537072
- E-bost:
- info@midwayfc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window