Hanes ariannol THAMES VALLEY CHURCHES OF CHRIST

Rhif yr elusen: 1099382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £258.65k £224.51k £240.07k £245.68k £272.65k
Cyfanswm gwariant £240.01k £180.08k £251.65k £259.56k £317.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A