Hanes ariannol THE QUAY THEATRE AT SUDBURY

Rhif yr elusen: 1099868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £353.34k £260.23k £321.37k £362.57k £339.38k
Cyfanswm gwariant £352.16k £177.89k £241.28k £383.57k £400.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £9.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £42.26k £225.75k £123.18k £51.67k £14.50k