NORTHUMBRIA ADVANCED MOTORCYCLISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Northumbria Advanced Motorcyclists (NAM) is a affiliated to The Institute of Advanced Motorists (IAM). Our main aim is to promote safe riding. Our volunteers train riders in the Northumbria area to reach an advanced standard which is recognised by the IAM. NAM also promotes social activities and charity fundraising for local charities.NAM works closely with the Police and Fire and Rescue Services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 02 Medi 2003: Cofrestrwyd
- NAM (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Colin Irvine | Cadeirydd | 29 June 2018 |
|
|
||||
David Baston | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Rick Henderson | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Sharon Russell | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.42k | £5.10k | £4.88k | £6.20k | £5.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.53k | £3.33k | £3.14k | £7.18k | £5.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 APRIL 2003.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE IMPROVEMENT OF THE STANDARD OF DRIVING AND THE ADVANCEMENT OF ROAD SAFETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 Newburgh Avenue
Seaton Delaval
WHITLEY BAY
Tyne And Wear
NE25 0JP
- Ffôn:
- 07921069496
- E-bost:
- treasurer@namrider.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window