Ymddiriedolwyr PILL COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1099933

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham George Hopkins | Ymddiriedolwr | 24 February 2025 |
|
|
||||
Aileen Edwards | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Joanna Jean Burt | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Louise Jane Osborne | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Blaney | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Jade Ang | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Penelope Jill Coleman | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
CAROLYN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
MR MIKE BURNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ANTHONY THATCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.