Hanes ariannol THE JOHN R. MURRAY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1100199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £566.74k £340.62k £295.21k £227.18k £240.33k
Cyfanswm gwariant £1.51m £1.30m £2.92m £5.57m £1.90m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £566.74k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.32m N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £190.24k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.41k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.27m N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £190.24k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A