ST JOSEPH'S SCHOOL PTA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of pupils in the school. By developing effective relationships between staff, parents and others assocatited with the school. Engaging in activities or providing facilities or equipment whihc support the school and advance the education of pupils Main activities Supporting open days Supporting sports day organising events to raise money
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 02 Hydref 2003: Cofrestrwyd
- 09 Awst 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.32k | £14.64k | £3.21k | £2.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.04k | £12.05k | £5.65k | £2.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 22 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 1ST JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL OR TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY 1. DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2. ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE NOTTINGHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window