Hanes ariannol BROCKWORTH LINK
Rhif yr elusen: 1100266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.54k | £90.40k | £144.96k | £261.22k | £106.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.42k | £80.32k | £73.71k | £103.51k | £145.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.29k | £46.03k | £101.68k | £172.71k | £47.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.