Hanes ariannol RESPONSE ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1101071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.52m | £10.96m | £14.01m | £17.50m | £17.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.15m | £10.53m | £13.89m | £17.25m | £18.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.94m | £4.47m | £5.90m | £8.37m | £8.06m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £162.50k | £412.03k | £98.16k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £437.50k | £394.77k | £41.50k | £62.93k | £611.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.87k | £0 | £319.77k | £917.41k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.07m | £10.56m | £13.64m | £16.52m | £16.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.02k | £7.76k | £1.14k | £1 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £891.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.08m | £10.44m | £13.81m | £17.19m | £17.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.58k | £90.15k | £75.55k | £59.98k | £47.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.07k | £43.23k | £76.00k | £55.09k | £44.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £310.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.