ymddiriedolwyr RESPONSE ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1101071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bindi Palmer | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Cornforth | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Fatima Solla | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Joanne Dancer | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|
||||
Desmond Orisewezie | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Kezia Rushworth | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Dr Matt Muijen | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Laura Callahan | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Nicola Inge | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Jackie Yates | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Dr Robert Keith Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.