Hanes ariannol CENTRAL AFRICAN YOUTH IN ENFIELD

Rhif yr elusen: 1100569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.09k £28.67k £42.96k £60.16k £57.78k
Cyfanswm gwariant £11.68k £18.96k £43.96k £45.24k £57.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.00k N/A N/A N/A £1.92k