Hanes ariannol TESHUVOH TEFILLOH TZEDOKOH
Rhif yr elusen: 1099567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.69m | £3.57m | £3.17m | £3.26m | £4.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.55m | £2.81m | £3.35m | £3.37m | £5.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.62m | £3.45m | £3.05m | £3.12m | £4.36m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.58k | £116.05k | £115.47k | £139.26k | £124.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.55m | £2.79m | £3.35m | £3.36m | £5.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £23.55k | £7.43k | £6.21k | £18.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.96k | £5.10k | £5.10k | £5.70k | £6.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.53m | £2.77m | £3.33m | £3.33m | £67.14k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £23.55k | £7.43k | £6.21k | £18.96k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.