MUCH WENLOCK FESTIVAL SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arts/culture Festival bi annually
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- 27 Gorffennaf 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £477 | £30.28k | £1.57k | £39.58k | £653 | |
|
Cyfanswm gwariant | £297 | £28.41k | £367 | £36.06k | £398 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2009 | 30 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | 11 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | 15 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 07 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 30 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | 30 Ebrill 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 31 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 11 JUNE 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 APRIL 2004
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC OF MUCH WENLOCK, SHROPSHIRE IN THE ARTS (IN ALL THEIR FORMS) IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE ORGANISATION OF: A BIENNIAL ARTS FESTIVAL, ARTS EVENTS AND CREATIVE ARTS ACTIVITIES.
Maes buddion
MUCH WENLOCK, SHROPSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window