BRITISH SJOGRENS SYNDROME ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The British Sjogren's Syndrome Association supports patients and carers, educates the public and professionals and raises funds for research into this disabling condition.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
29 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1043493 JAQUINE LACHMAN ARNOLD CHARITABLE FOUNDATION
- 16 Ionawr 2004: Cofrestrwyd
- Sjögren's UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothy Louise Walker-Mountford | Cadeirydd | 01 October 2022 |
|
|
||||
Rebecca Rimmington | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Catherine Porter | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Patricia Mary Wolstenholme | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
LINDA JANE STONE OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.41k | £148.10k | £164.56k | £343.27k | £132.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.16k | £102.26k | £106.08k | £168.03k | £197.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 MAY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 1.1 THE RELIEF OF PATIENTS SUFFERING FROM SJÖGREN’S SYNDROME OR OTHER DRY EYE AND/OR DRY MOUTH DISORDERS; 1.2 THE PROVISION OF EDUCATION FOR PATIENTS, CARERS, HEALTH CARE PROFESSIONALS AND THE WIDER COMMUNITY IN RESPECT OF SJÖGREN'S SYNDROME OR OTHER DRY EYE AND/OR DRY MOUTH DISORDERS TO INCLUDE BUT NOT LIMITED TO:- 1.2.1 THE PROMOTION OF RESEARCH INTO CAUSES AND TREATMENT OF SJÖGREN'S SYNDROME OR OTHER DRY EYE AND/OR DRY MOUTH DISORDERS ON TERMS THAT THE RESULTS OF SUCH RESEARCH ARE PUBLISHED; AND 1.2.2 RAISING AWARENESS OF ALL ASPECTS OF SJÖGREN'S SYNDROME OR OTHER DRY EYE AND/OR DRY MOUTH DISORDERS AND THE WORK OF THE CHARITY. 1.3 THE PROVISION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE OF RECREATIONAL FACILITIES FOR SUCH PATIENTS.?
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRITISH SJOGRENS SYNDROME ASS'N
PO BOX 15040
BIRMINGHAM
B31 9DP
- Ffôn:
- 01214780222
- E-bost:
- admin@sjogrensuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window