BRITISH NEUROSCIENCE ASSOCIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The British Neuroscience Association (BNA) is the largest UK organisation representing neuroscientists and neuroscience, from ion channels to human behaviour to applications in the clinic and beyond. We welcome everyone interested in neuroscience to join us, and help support research into the nervous system in both health and disease.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Mai 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Richard Nevill Astley Henson | Cadeirydd | 16 April 2019 |
|
|
||||
NARENDER RAMNANI | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||
Dr Sarah Louise King PhD | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Dr Michael Charles Ashby | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Dr Mark Edwin Walton | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Dr Trevor John Bushell | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Professor Catherine Mary Bird | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Professor Tara Leigh Spires-Jones | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|||||
Dr Volko Straub | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Professor Alan Michael Palmer | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
||||
Dr Kevin Paul Cox | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
||||
Dr Manfred Berners | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £274.98k | £223.98k | £163.50k | £404.42k | £322.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £223.16k | £233.41k | £250.75k | £319.24k | £364.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 25 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 25 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19 OCT 2001 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17 DEC 2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22 MAR 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 APR 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT HEALTH AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN NEUROSCIENCES RELATED TO HEALTH AND DISEASE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY) BY: (A) PROMOTING ON A MULTIDISCIPLINARY BASIS THE STUDY OF THE DEVELOPMENT STRUCTURE AND FUNCTION OF THE NERVOUS SYSTEM IN HEALTH AND DISEASE. (B) PROMOTING THE DISSEMINATION OF INFORMATION TO ALL THOSE INTERESTED IN THE NEUROSCIENCES AND RELATED DISCIPLINES BY MEANS OF LECTURES, DISCUSSIONS, MEETINGS AND REPORTS FROM TIME TO TIME OBTAINED FROM SUCH RESEARCHERS. (C) ADVISING AS FAR AS POSSIBLE ON ISSUES IN NEUROSCIENCES RELATED TO HEALTH AND DISEASE. (D) ENDEAVOURING TO INCREASE PUBLIC AWARENESS AND UNDERSTANDING OF NEUROSCIENCE RESEARCH IN HEALTH AND DISEASE. (E) ASSISTING IN THE TRAINING OF NEUROSCIENTISTS AND OTHER PROFESSIONALS ENGAGED IN NEUROSCIENCE TEACHING AND RESEARCH. (F) REPRESENTING THE INTERESTS OF NEUROSCIENCE RESEARCHERS AND PROMOTING THE CASE FOR THE ADVANCEMENT OF NEUROSCIENCE RESEARCH IN THE UNITED KINGDOM TO GOVERNMENT, TO AGENCIES PROVIDING RESEARCH FUNDING AND TO BODIES ENGAGED IN SCIENCE ADMINISTRATION, REGULATION AND STANDARDS
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIVERSITY OF BRISTOL
THE DOROTHY HODGKIN BUILDING
WHITSON STREET
BRISTOL
BS1 3NY
- Ffôn:
- 07584016279
- E-bost:
- office@bna.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window