Hanes ariannol INTERNATIONAL MARITIME RESCUE FEDERATION

Rhif yr elusen: 1100883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £545.93k £352.56k £254.88k £506.05k £388.82k
Cyfanswm gwariant £479.24k £337.61k £244.74k £309.80k £405.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.31k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £517.11k N/A N/A £498.93k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £28.63k N/A N/A £7.10k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £188 N/A N/A £24 N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £479.24k N/A N/A £306.38k N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A £3.42k N/A
Gwariant - Llywodraethu £9.52k N/A N/A £3.70k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 N/A