ST JOSEPH'S SCHOOL (REDHILL) ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the charity are to advance the education of the pupils in the school in particular by developing effective relationships between the staff, parents and others associated with the school and engaging in activities or providing facilities or equipment which support the school and advance the education of the pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Surrey
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALANA QUANT | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rebecca Regan | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Jenny Antonia Hogan | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Natalie Carroll | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Christina Hart | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Danielle Potter | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Katie Costello | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Richard Gonsalves | Ymddiriedolwr | 29 May 2023 |
|
|
||||
Adele Marie Gunn | Ymddiriedolwr | 29 May 2023 |
|
|
||||
Katie Edland | Ymddiriedolwr | 29 May 2023 |
|
|
||||
Asha Roy | Ymddiriedolwr | 29 May 2023 |
|
|
||||
Laura Louise Wigginton | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sonia Tarsitano | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Anesu Naume Timba | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Rachel Emily Shepherd | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Daniel Jonathan Ross Taylor | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.39k | £5.07k | £2.11k | £17.40k | £23.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.46k | £3.26k | £13.20k | £17.77k | £16.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2023 | 344 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mai 2021 | 329 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05/06/2003 AS AMENDED ON 10/11/2004 AS AMENDED ON 22/01/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY 1. DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2. ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS;
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE ST JOSEPH'S RC PRIMARY SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. JOSEPHS SCHOOL
LINKFIELD LANE
REDHILL
RH1 1EA
- Ffôn:
- 07973408256
- E-bost:
- sja-redhill@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window