AWARENESS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1099873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Awareness Foundation works to empower Christians everywhere to be a counter force of love and peace to the intolerance and mistrust that now prevail in so many of our communities, and to build understanding between the faiths. We do this through education and encouraging dialogue. Examples of our work include our Ambassadors for Peace and Little Heroes projects in Syria and Iraq,

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £166,413
Cyfanswm gwariant: £180,999

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr
  • Canada
  • Hong Kong
  • Iorddonen
  • Irac
  • Libanus
  • Syria
  • Unol Daleithiau

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Hydref 2003: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • TFCC (Enw gwaith)
  • THE TRINITY INSTITUTE FOR CHRISTIANITY AND CULTURE (Enw gwaith)
  • TICC (Enw gwaith)
  • THE TRINITY FOUNDATION FOR CHRISTIANITY AND CULTURE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
THOMAS GRIFFITH VAUGHAN ROBERTS Cadeirydd 07 February 2023
Dim ar gofnod
George Hampton Ymddiriedolwr 25 February 2025
Dim ar gofnod
Jacob Stratton Ymddiriedolwr 25 February 2025
Dim ar gofnod
Rev Haroution Georges Salim Ymddiriedolwr 07 February 2023
Dim ar gofnod
Carina Janie Dingemans Ymddiriedolwr 24 May 2018
Dim ar gofnod
Keith John Brockbank Ymddiriedolwr 24 May 2018
Dim ar gofnod
James Edward Appleyard Ymddiriedolwr 20 June 2016
Dim ar gofnod
Rev ALAN KEITH SCOTLAND Ymddiriedolwr 24 February 2014
UNITED CHRISTIAN BROADCASTERS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
NEW LIFE CHURCH RUGBY
Derbyniwyd: Ar amser
OPPORTUNITY TO HOPE
Derbyniwyd: 43 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £139.06k £151.99k £124.71k £209.12k £166.41k
Cyfanswm gwariant £136.77k £117.99k £151.09k £190.26k £181.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 31 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 31 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 07 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 23 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
134C London Road
WALLINGTON
SM6 7HF
Ffôn:
07961968193