EASINGWOLD AND DISTRICT U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing education, training, and vocational activities, to its membership, who are individuals no longer in full time employment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 02 Hydref 2003: Cofrestrwyd
- EASINGWOLD & DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Orr | Cadeirydd | 07 October 2020 |
|
|||||
Jane Susan Wintermeyer | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
Dr Christopher Beaumont | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Jane Adkins | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|||||
Cathryn Fergie | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Jane Ridley | Ymddiriedolwr | 11 February 2022 |
|
|
||||
Alexander William Robinson | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Lesley Robinson | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Lesley Ogle | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Claire Scott | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.32k | £15.48k | £12.10k | £17.25k | £15.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.61k | £14.32k | £14.54k | £16.83k | £15.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 AUGUST 2003. AS AMENDED ON 15 JAN 2019 AS AMENDED ON 16 JAN 2024 as amended on 04 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE NO LONGER IN FULL TIME GAINFUL EMPLOYMENT IN EASINGWOLD & DISTRICT AND ITS SURROUNDING LOCALITY. 2) THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE ABOVE PERSONS IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
EASINGWOLD & DISTRICT AND ITS SURROUNDING LOCALITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Joseph Hutchinson Place
Easingwold
YORK
YO61 3FY
- Ffôn:
- 07779944595
- E-bost:
- treasurer@easingwold-u3a.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window