Hanes ariannol COMPASS COMMUNITY ARTS

Rhif yr elusen: 1099983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.45k £29.52k £50.06k £64.12k £96.45k
Cyfanswm gwariant £13.42k £15.22k £41.50k £61.04k £81.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k £6.84k N/A £12.00k