ymddiriedolwyr COMPASS COMMUNITY ARTS
Rhif yr elusen: 1099983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Christopher Myhill Koops | Cadeirydd | 02 December 2020 |
|
|
||||
Katherine Mary Kong | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Tyron King | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Mary Lena Fox | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Nicole Helene Ball | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Caroline Roxana Helen Minter | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Jillian Carrington Burnet | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Kim Carmichael | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.