ymddiriedolwyr ST ERME PLAYING FIELD TRUST
Rhif yr elusen: 1101129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT TRETHEWEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Andrew Gould | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Karen Gould | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Anthea May Prowse | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Dale Hanns-Drake | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Natasha Mills | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Patricia Bridger | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Henry Michael Edwards | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Stephen Hitchman | Ymddiriedolwr | 11 August 2019 |
|
|
||||
Susan Joy Mounter | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Phillip Hodgkinson | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||
Tristan Jewel | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
Nicholas Light | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
Patricia Bowerman | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.