Hanes ariannol THE RICHARD WAKEFIELD BREAKFAST AND TEA TIME CLUB

Rhif yr elusen: 1100069
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £30.98k £51.13k £27.67k £24.65k £28.77k
Cyfanswm gwariant £38.25k £35.53k £34.10k £31.64k £30.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A