Ymddiriedolwyr IT'S YOUR WISH - THE JOHN BURY TRUST
Rhif yr elusen: 1108181

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMELA Clarkson | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alison Lynch | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Louis Eastwood | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Roger Clarkson | Ymddiriedolwr | 16 December 2016 |
|
|
||||
Ann Isherwood | Ymddiriedolwr | 13 February 2016 |
|
|
||||
Adam Davidson | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|
||||
Carol Grimshaw | Ymddiriedolwr | 24 October 2015 |
|
|
||||
STEVEN PARKER | Ymddiriedolwr | 11 September 2012 |
|
|
||||
KATHRYN JOYCE BOND | Ymddiriedolwr | 14 September 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.