Dogfen lywodraethu The National Organisation for FASD
Rhif yr elusen: 1101935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
INCORPORATED 01/09/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/01/2004 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26/04/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/12/2013 as amended on 23 Jun 2020 as amended on 07 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO FETAL ALCOHOL SYNDROME (FAS) IN ORDER TO ELIMINATE BIRTH DEFECTS CAUSED BY ALCOHOL CONSUMPTION DURING PREGNANCY. 2. TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF THOSE INDIVIDUALS AFFECTED BY FAS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.