THE MAXIMUM LIFE YOUTH PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Project provides activities and events for children and young people in the local area, which is one of the most deprived in the country. Our mission statements is to improve the quality of life for young people by providing opportunity for social, physical, mental and spiritual development, and so empowering them to mature as responsible and caring members of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £30,405 o 1 gontract(au) llywodraeth a £17,049 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2004: Cofrestrwyd
- MAXLIFE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Pank | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Keith Wardale | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Lee Van Den Born | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Mike McDermott | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Paul Spooner | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|||||
JAYNE GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD AXFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.13k | £69.45k | £91.55k | £86.58k | £88.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.26k | £69.63k | £64.46k | £89.76k | £92.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £14.78k | £54.15k | £22.42k | £30.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.74k | £6.43k | £6.87k | £17.05k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 25 JUL 2003 AS AMENDED BY DEED DATED 28 DEC 2003
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN (THE AREA OF BENEFIT) KINGSTON UPON HULL AND THE EAST RIDING OF YORKSHIRE. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE AREA OF BENEFIT THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, FOR PERSONS IN NEED OF SUCH FACILITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH PERSONS.
Maes buddion
KINGSTON UPON HULL AND THE EAST RIDING OF YORKSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGSTON WESLEY METHODIST CHURCH
882 HOLDERNESS ROAD
HULL
HU9 3LP
- Ffôn:
- 07960551572
- E-bost:
- maxlifeyouthproject@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window