HOUSE PROJECT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Resource Centre for local residents offering activities and courses, social groups and opportunities to volunteer. The Project organizes events in the community such as Tea Dances, and gives support to local nursery groups, nursing homes and other organisations. All services are provided free.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 23 Hydref 2003: Cofrestrwyd
- THE HOUSE PROJECT (Enw gwaith)
- PEACEHAVEN AND TELSCOMBE HOUSE PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAROLD DE SOUZA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Faye Mason | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Maxwell Aneuirn Rosser | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Reginald George Farmiloe | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Lavinia Ann Crawley | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
KARITA GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Violet Irene Simpson | Ymddiriedolwr | 04 November 2017 |
|
|
||||
Jean Farmiloe | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
AUDREY FRANCES PUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOY CAMERON DE SOUZA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.09k | £59.69k | £191.25k | £209.38k | £185.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.95k | £22.59k | £51.92k | £94.00k | £140.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ebrill 2023 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2024 | 718 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 MARCH 2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATED 7 JULY 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE COMMUNITY DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITIES OF EAST SALTDEAN, TELSCOMBE CLIFFS, PEACEHAVEN AND THE SURROUNDING AREAS FOR THE PURPOSES OF THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS, AND IN THE FURTHERANCE OF THE SAID PURPOSE BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE, TO FACILITATE AND PROMOTE DIRECT PARTICIPATION BY LOCAL PEOPLE IN THE RUNNING AND DEVELOPMENT OF THE PROJECT BY SELF-HELP ACTIVITIES.
Maes buddion
THE COMMUNITIES OF EAST SALTDEAN, TELSCOMBE CLIFFS, PEACEHAVEN AND THE SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Seaview Road
Papillon
Peacehaven
BN10 8PX
- Ffôn:
- 01273589647
- E-bost:
- jean.farmiloe@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window