ULVERSTON INSHORE RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide an effective rescue service for any human animal or boat in peril from the sea or Sands of Morecambe Bay and beyond as required. Also to provide services for search and sand rescue etc. To educate the public to the dangers of Morecambe Bay.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
21 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 20 Awst 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1178921 ULVERSTON CANAL REGENERATION GROUP
- 16 Ionawr 2004: Cofrestrwyd
- ULVERSTON INSHORE RESCUE LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirley-Anne Wilson | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|||||
Owen Collar | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Jackie Drake | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
John Hornby | Ymddiriedolwr | 22 January 2022 |
|
|
||||
IAN HUTT | Ymddiriedolwr | 17 September 2011 |
|
|||||
PATRICIA PROSSER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.99k | £14.44k | £30.66k | £14.95k | £59.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.28k | £35.71k | £56.45k | £30.06k | £34.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | £500 | £500 | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 06 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 06 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 9 MAY 2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION 20 JULY 2004
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER THE SAFETY OF AND PROVIDE AND MAINTAIN AN EFFECTIVE RESCUE SERVICE FOR THE ASSISTANCE OF ANY HUMAN BEING, ANIMAL OR BOAT OF ANY NATURE IN PERIL FROM THE SEA IN THE AREA OF THE ESTUARY OF THE RIVER LEVEN / ULVERSTON CHANNEL / SOUTH CHANNEL IN THE COUNTY OF CUMBRIA
Maes buddion
CUMBRIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
57 BIRKETT DRIVE
ULVERSTON
LA12 9LN
- Ffôn:
- 01229586974
- E-bost:
- jwprosser@talktalk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window