Hanes ariannol CUDDINGTON AND SANDIWAY PARISH PLAYING FIELDS ASSOCIATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1100874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50.12k £52.63k £48.79k £58.08k £62.35k
Cyfanswm gwariant £43.71k £50.90k £54.81k £52.41k £65.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £18.00k £18.00k £18.58k £20.00k £12.60k