STORYBOOK DADS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Storybook Dads operates in approx 100 prisons nationwide and enables imprisoned parents to send audio and video of themselves reading a story to their children. These stories are edited and enhanced using digital software to make a unique and special gift for each child.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
- Storybook Dad (Enw gwaith)
- STORYBOOK FAMILIES (Enw gwaith)
- STORYBOOK MUMS (Enw gwaith)
- STORYBOOK DAD (Enw blaenorol)
- STORYBOOK FAMILIES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Hearl | Cadeirydd | 13 January 2014 |
|
|||||
Ken Martin | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Jackie Butler | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Hilary FRANK Cllr | Ymddiriedolwr | 27 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.48k | £219.40k | £184.39k | £320.71k | £223.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £184.63k | £178.51k | £181.72k | £213.54k | £242.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26/08/2003 AS AMENDED ON 04/11/2003 AS AMENDED ON 26/08/2008 AS AMENDED ON 19/01/2009 AS AMENDED ON 18/07/2012
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN OF PERSONS WHO HAVE SUFFERED A LEGAL RESTRICTION OF THEIR LIBERTY AND WHO ARE DETAINED PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN PRISONS IN THE UK AND REPUBLIC OF IRELAND, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF RECORDINGS OF STORIES FOR THEIR CHILDREN IN AN EFFORT TO MAINTAIN AND STRENGTHEN FAMILY LINKS. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THOSE DETAINED IN PRISONS IN THE UK AND IRELAND BY THE PROVISION OF TRAINING IN AUDIO AND VIDEO PRODUCTION WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CHANCES OF REHABILITATION INTO THE COMMUNITY. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION AND RESETTLEMENT OF THOSE RELEASED FROM UK PRISONS BY PROVIDING THE OPPORTUNITY FOR FURTHER TRAINING IN AUDIO AND VIDEO PRODUCTION THROUGH PAID EMPLOYMENT OR VOLUNTEERING WITH STORYBOOK DADS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Storybook Dads
18 Belle Vue Road
Saltash
Cornwall
PL12 6ES
- Ffôn:
- 0300 365 3237
- E-bost:
- info@storybookdads.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window