Hanes ariannol METAL CULTURE LIMITED
Rhif yr elusen: 1104635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £906.73k | £1.69m | £1.46m | £1.13m | £909.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £953.60k | £1.44m | £1.14m | £1.53m | £940.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £100.00k | £100.00k | £100.00k | £100.34k | £98.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £639.05k | £1.19m | £1.26m | £640.99k | £650.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.79k | £7.28k | £3.07k | £2.44k | £1.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £99.54k | £298.34k | £97.17k | £74.56k | £21.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £794.40k | £20.56k | £1.36m | £1.06m | £886.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £368.39k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £890.70k | £1.37m | £1.07m | £1.46m | £869.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.89k | £70.05k | £69.06k | £69.58k | £71.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.00k | £7.70k | £4.75k | £10.50k | £23.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.