ymddiriedolwyr METAL CULTURE LIMITED
Rhif yr elusen: 1104635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megan Gooch | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||||||||||
Mia Jerome | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||||||||||
Matthew Anthony Wilson Bradbury | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||||||||||
John Bligh | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||||||||||
Simon Leftley MBE | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||||||||||
Andrea Goddard Stark | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||||||||||
Jamie Beddard | Ymddiriedolwr | 07 February 2017 |
|
|||||||||||||
IAN THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.