Hanes ariannol MID-STAFFORDSHIRE YOUTH NET
Rhif yr elusen: 1100111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.13k | £142.77k | £154.78k | £131.21k | £47.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.55k | £138.55k | £144.06k | £139.14k | £47.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.55k | £40.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.20k | N/A | £47.57k | £22.15k | £6.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.