Hanes ariannol IZAAK WALTON COTTAGE FUND

Rhif yr elusen: 1101295
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £1.77k £1.00k £1.00k £1.00k £1.00k
Cyfanswm gwariant £1.25k £800 £700 £700 £800
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A