Hanes ariannol TIATA FAHODZI LTD

Rhif yr elusen: 1108416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £350.83k £218.80k £248.16k £283.97k £424.12k
Cyfanswm gwariant £345.76k £116.72k £245.80k £331.17k £307.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £215.65k £240.86k £226.86k £338.86k